Auskünfte zu Andreas Lenzhofer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Lenzhofer
Publikationsnummer: 4436341, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Dagsmejan Ventures AG, in St. Gallen, CHE-487.032.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754825).
Statutenänderung:
14.08.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 257'142.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 257'142.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
257'142 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschler, Peter, von St. Gallen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenzhofer, Andreas, von Wittenbach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3754825, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Dagsmejan Ventures AG, in St. Gallen, CHE-487.032.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3085553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenzhofer, Andreas, von Wittenbach, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3546373, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PwC Strategyand (Switzerland) GmbH, in Zürich, CHE-104.019.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenzhofer, Andreas, von Wittenbach, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Heinz, von Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imark, Lukas, von Himmelried, in Füllinsdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.